Unternehmen
Unternehmen
Pressemitteilung/press release
Eckert Schulen legen Bilanz 2014 vor:
… „Wir wollen 2015 weiter wachsen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Dr. Robert Eckert … in Deutschland werden“, so der Vorstandsvorsitzende. 265.000 Fachkräfte …
19. Februar 2015
Unternehmen
Pressemitteilung/press release
Neue Audi-Modelle für den Triple-Sieger
… neuen Dienstautos in Empfang genommen. Audi-Vorstandschef Rupert Stadler überreichte Pep …
02. August 2013
Institution
Pressemitteilung/press release
Natur im Industriegebiet – Die Dockweiler AG in Neustadt-Glewe zeigt, wie es geht
… nimmt auch, wann immer es möglich ist, ein Vorstand teil. Für die vorbildliche … AG überreichen dürfen. Christian Behrens, Vorstandsvorsitzender der Dockweiler AG: „Für …
02. September 2020
Unternehmen
Pressemitteilung/press release
„Smart Operator“: RWE nimmt intelligentes Stromnetz mit PPCs Breitband-Powerline-System feierlich in Betrieb
… von RWE Deutschland ein. Dr. Arndt Neuhaus (Vorstandsvorsitzender RWE Deutschland AG) … anstatt teurer Investition Dr. Arndt Neuhaus, Vorstandvorsitzender der RWE Deutschland AG, … Wirtschaftsministerin Eveline Lemke und dem Vorstandsvorsitzenden der PPC Ingo Schönberg …
24. April 2015
Unternehmen
Pressemitteilung/press release
Tangibal Group PLC: Aktualisierung der Platzierung
… der Platzierung … Am 1. Februar 2013 gab der Vorstand bekannt, dass es von CTS Tandem Solar … worden war, erhalten hat. Heute kann der Vorstand bestätigen, dass CTS Tandem Solar …
05. März 2013
Pressemitteilung/press release
„fit & clever durch Bewegung“ - Kick-off Veranstaltung der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg
… gefolgt waren, applaudierten begeistert, als Vorstandsmitglied Jürgen Mossakowski … Lernerfolg eines jeden Kindes leistet“, so Vorstandsmitglied Jürgen Mossakowski. Dabei …
22. Oktober 2019
Unternehmen
Pressemitteilung/press release
Anmathe Beteiligungs AG Änderung im Aufsichtsrat
… im Aufsichtsrat … Wien, 22.10.2010. Der Vorstand der Anmathe Beteiligungs AG gibt … Wirkung vom 21.10.2010 ausgeschieden ist. Der Vorstand und Aufsichtsrat bedanken sich bei …
22. Oktober 2010
Unternehmen
Pressemitteilung/press release
Tamer Zincidi, INKA Unternehmensgruppe: Schuldenkrise erschwert mittelständischen Firmen das Geschäft
… führen. Dies befürchtet auch Tamer Zincidi, Vorstand der INKA Unternehmensgruppe: „Ihre … zu gestalten. Denkbar wäre dies, so INKA-Vorstand Tamer Zincidi, etwa über eine …
18. Juni 2012
Unternehmen
Pressemitteilung/press release
Mondmission für die Branche
… Antrieb erreicht werden. … Daimler-Vorstand Martin Daum beschreibt es als eine … gerückt. Brennstoffzellen-Lkw sieht Daimler-Vorstand Daum trotzdem erst am Ende dieses …
25. Februar 2020
Unternehmen
Pressemitteilung/press release
Sparkasse Hegau-Bodensee und Sparkasse Jena-Saale-Holzland setzen auf paycentive
… paycentive einzuführen, wie Udo Klopfer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse … rückvergütet werden“ so Udo Klopfer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse …
31. Mai 2019
Unternehmen
Pressemitteilung/press release
Deutsche Sachwert Emissionshaus AG (DSW Gruppe) setzt auf immobilienbasierte Produkt-Innovationen
… Form von Immobilien“, sagt Daniel Fritsch als Vorstand der Deutsche Sachwert Emissionshaus … auf bereits bestehende Verträge“, so der DSW-Vorstand. Anleger setzen dabei aktuell auf …
23. Februar 2012
Unternehmen
Pressemitteilung/press release
Tamer Zincidi, INKA Unternehmensgruppe: Mezzanine Kapital ist die Finanzierung mit Zukunft
… Projekt nicht begleiten. Laut Tamer Zincidi, Vorstand der in Wiesbaden ansässigen INKA … der Bilanzstruktur“, erklärt der INKA Vorstand Tamer Zincidi. Auf der Gewinnerseite …
14. Mai 2012
Anwaltskanzlei
Pressemitteilung/press release
WGF AG - KAP Rechtsanwälte berichten über Gläubigerversammlung am 22.Mai 2013
… einigen Punkten hinter den Kulissen von dem Vorstand und den gemeinsamen Vertretern weiter … Prof. Reiter gewünschten Plan, zum Sanierungsvorstand der WGF AG zu werden; ferner sollten …
24. Mai 2013
Unternehmen
Pressemitteilung/press release
Ergebnis der Hauptversammlung der DE/RE Plc.
… 3. Die Wahl von Lars-Erik Magnusson zum Vorstand des Unternehmens. 4. Die Wahl von Dick Koster zum Vorstand des Unternehmens. 5. Die Wahl von …
30. April 2010